Michel Francis Pauli
residente a Porrentruy, da Guggisberg Mandati attuali: Monkey bar Sàrl en liquidation, Mirobar Holding SA Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Francis Pauli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Francis Pauli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michel Francis Pauli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michel Francis Pauli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michel Francis Pauli
Persone con il nome Michel Francis Pauli lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio di una società partecipate
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Michel Francis Pauli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michel Francis Pauli
Numero di pubblicazione: 2784861, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Tibo SA, à Porrentruy, CHE-105.884.011, société anonyme (No. FOSC 74 du 14.04.2011, Publ. 6122482).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Suter, Peter, de Lengnau (AG), à Brugg AG (Brugg), membre, avec signature collective à deux;
Pauli, Michel, de Guggisberg, à Porrentruy, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Voisard, Hervé Pierre Alexandre, de Fontenais, à Bressaucourt (Fontenais), avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 7058956, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Monkey bar Sàrl, à Porrentruy, CH-670.4.002.548-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 234 du 30.11.2012, p. 0, Publ. 6954952).
Nouveau but:
Exploitation d'un restaurant, bar et crêperie (cf. statuts pour but complet).
Nouveaux faits qualifiés:
Abrogation, selon les art. 777c al. 2 CO et art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives à une reprise de biens. [biffé: Selon contrat d'apports et de reprise de biens du 8.12.2000, la société a repris l'actif et le passif de la raison individuelle 'Sandra Ryser', à Porrentruy, accusant un actif de CHF 120'970.80 et un passif de CHF 85'451.90, soit un actif net de CHF 35'518.90, accepté pour ce prix, dont CHF 20'000.-- sont imputés sur le capital social, le solde par CHF 15'518.90 constituant une créance de l'apporteur contre la société.].prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par lettre recommandée.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chavanne-Ryser, Sandra, de Coeuve et Dürrenroth, à Fontenais, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.00;
Chavanne, Pierre-Alain, de Coeuve, à Fontenais, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Mirobar Holding SA (CH-670.3.006.019-1), à Porrentruy, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Pauli, Michel Francis, de Guggisberg, à Porrentruy, gérant, avec signature individuelle [précédemment: sans fonction inscrite avec procuration individuelle].
Numero di pubblicazione: 6954952, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Monkey bar Sàrl, à Porrentruy, CH-670.4.002.548-9, société à responsabilité limitée (No. FOSC 126 du 03.07.2009, p. 18, Publ. 5111242).
Inscription ou modification de personne(s):
Pauli, Michel Francis, de Guggisberg, à Porrentruy, avec procuration individuelle.