Ali-Can Okyay
residente a Baar, da Lungern Mandati attuali: Decentia Wealth AG, YOO Capital GmbH Persone correlate: Nicola Giacomo Tamò Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ali-Can Okyay", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ali-Can Okyay"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ali-Can Okyay", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ali-Can Okyay"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ali-Can Okyay
Persone con il nome Ali-Can Okyay lavorano in questi rami economici
Gestione fondi
Servizi per consulenza manageriale
Gestione fondi
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Ali-Can Okyay
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ali-Can Okyay
Numero di pubblicazione: HR02-1005589218, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Decentia Wealth AG, in Zug, CHE-361.548.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dzialowy, Daniel, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okyay, Ali-Can, von Lungern, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift];
Tamò, Nicola Giacomo, von Verzasca, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niradorn, Aran, von Dättlikon, in Aesch (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004906005, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Decentia Wealth AG, in Zug, CHE-361.548.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2017, Publ. 3337317).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzialowy, Daniel, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden];
Okyay, Ali-Can, von Lungern, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden].
Numero di pubblicazione: HR02-1004693942, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SCM Shopping Center Management GmbH, in Zug, CHE-147.346.877, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2017, Publ. 3424481).
Statutenänderung:
31.07.2019.
Firma neu:
YOO Capital GmbH.
Domizil neu:
Bahnhofplatz, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erbringung von Beratung von Unternehmen im Bereich Unternehmensführung und -beratung sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Urs, von Zürich und Mels, in Geroldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okyay, Ali-Can, von Lungern, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.