Leo Ohnsorg-Leitner
residente a Steinhausen, da Steinhausen Mandati attuali: Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei Persone correlate: Giovanni Cavozzi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Leo Ohnsorg-Leitner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Leo Ohnsorg-Leitner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Leo Ohnsorg-Leitner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Leo Ohnsorg-Leitner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Leo Ohnsorg-Leitner
Persone con il nome Leo Ohnsorg-Leitner lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Leo Ohnsorg-Leitner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Leo Ohnsorg-Leitner
Numero di pubblicazione: 6216016, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei, in Steinhausen, CH-170.3.000.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2010, S. 22, Publ. 5534178).
Statutenänderung:
14.06.2011.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 29.03.2011 auf die neu gegründete Ohnsorg Immobilien AG, in Steinhausen (CH-170.3.035.843-3), über. .
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Riedstrasse 15, 6330 Cham.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ohnsorg-Steinmann, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ohnsorg, Thomas, von Steinhausen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohnsorg-Leitner, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numero di pubblicazione: 5534178, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Leo Ohnsorg AG Bedachungen und Bauspenglerei, in Steinhausen, CH-170.3.000.064-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2007, S. 20, Publ. 4226998).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohnsorg-Leitner, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ohnsorg-Steinmann, Leo, von Steinhausen, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ohnsorg, Thomas, von Steinhausen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].