Gilberto Nuzzo
residente a Kerns, da Italia Mandati attuali: Auto Nuzzo GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gilberto Nuzzo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gilberto Nuzzo"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gilberto Nuzzo", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gilberto Nuzzo"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gilberto Nuzzo
Persone con il nome Gilberto Nuzzo lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Gilberto Nuzzo
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gilberto Nuzzo
Numero di pubblicazione: HR02-1005310317, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Auto Nuzzo GmbH, in Sarnen, CHE-109.409.318, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S.21, Publ. 5109852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nuzzo, Daniele, italienischer Staatsangehöriger, in Sarnen, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nuzzo, Gilberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Sarnen, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005246343, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
MrCar GmbH, bisher in Hergiswil (NW), CHE-383.982.225, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, Publ. 6440424).
Statutenänderung:
01.06.2021.
Firma neu:
Fumaro GmbH.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Staldenhof 17, 6014 Luzern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Produkten der Tabakindustrie. Sie bedient sich zu diesem Zwecke zusätzlich elektronischer Medien, insbesondere des Internets. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Ausführung von Finanzgeschäften aller Art und die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland sowie die Ausführung von Handelsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Zweigniederlassungen und Repräsentanzen im In- und Ausland eröffnen und führen, Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nuzzo, Gilberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mellon Holdings AG (CHE-114.684.540), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Moreclix AG (CHE-375.094.162), in Luzern, Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meier, Remo, von Tägerig, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6440424, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
MrCar GmbH, in Hergiswil NW, CH-150.4.003.720-2, Seestrasse 93, 6052 Hergiswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.11.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere Produkten der Automobilindustrie. Sie bedient sich zu diesem Zwecke zusätzlich elektronischer Medien, insbesondere des Internets. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Ausführung von Finanzgeschäften aller Art und die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland sowie die Ausführung von Handelsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Zweigniederlassungen und Repräsentanzen im In- und Ausland eröffnen und führen, Patente, Marken, Lizenzen Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 22.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nuzzo, Gilberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meier, Remo, von Tägerig, in Kriens, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.