Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto
residente a Kaiseraugst, da Portogallo Mandati attuali: Akkord Profi Bau AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto
Persone con il nome Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Construzione del soprassuolo
Privato con il nome Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Filipe Manuel Nunes Ferreira Pinto
Numero di pubblicazione: HR02-1005784614, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Akkord Profi Bau AG, in Aesch (BL), CHE-224.030.501, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595759).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferreira Nunes, António Joaquim, portugiesischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nunes Ferreira Pinto, Filipe Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005629295, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Elektrikfun GmbH, bisher in Füllinsdorf, CHE-285.199.135, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463749).
Statutenänderung:
08.12.2022.
Firma neu:
Sofisticar GmbH.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Solothurnerstrasse 62, 4053 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export sowie Handel von und mit Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sotnyk, Svitlana, ukrainische Staatsangehörige, in Conegliano (IT), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nunes Ferreira Pinto, Filipe Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
dos Santos Gomes Rodrigues, Paulo Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005463749, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Elektrikfun GmbH, in Füllinsdorf, CHE-285.199.135, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005171636).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
dos Santos Gomes Rodrigues, Paulo Jorge, portugiesischer Staatsangehöriger, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sotnyk, Svitlana, ukrainische Staatsangehörige, in Conegliano (IT), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Nunes Ferreira Pinto, Filipe Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.