Luís Filipe Nunes Antunes dos Reis
residente a Münchenstein, da Portogallo Mandati attuali: Challenger Team Europa GmbH in Liquidation Persone correlate: Maen Odeh Ahmad Odeh Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luís Filipe Nunes Antunes dos Reis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luís Filipe Nunes Antunes dos Reis"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luís Filipe Nunes Antunes dos Reis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luís Filipe Nunes Antunes dos Reis"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luís Filipe Nunes Antunes dos Reis
Persone con il nome Luís Filipe Nunes Antunes dos Reis lavorano in questi rami economici
Altri servizi di prenotazione
Altri servizi di prenotazione
Privato con il nome Luís Filipe Nunes Antunes dos Reis
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luís Filipe Nunes Antunes dos Reis
Numero di pubblicazione: HR02-1005710613, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Challenger Team Europa GmbH, in Reichenbach im Kandertal, CHE-432.096.710, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512620).
Firma neu:
Challenger Team Europa GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Luís Reis, Christoph Merian Strasse 3, 4142 Münchenstein. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nunes Antunes dos Reis, Luís Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Münchenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kandersteg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004479171, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Challenger Team Europa GmbH, in Reichenbach im Kandertal, CHE-432.096.710, Faltschenstrasse 35, 3713 Reichenbach im Kandertal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.10.2018.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Organisation von Ausbildungsreisen sowie das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Leadership. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 25'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nunes Antunes dos Reis, Luís Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kandersteg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Odeh, Maen Odeh Ahmad, jordanischer Staatsangehöriger, in Amman (JO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 225 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 7029128, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alpine Summer Camp Suisse GmbH, in Kandersteg, CH-036.4.051.781-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2012, Publ. 6644256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nunes Antunes dos Reis, Luís Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kandersteg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matias dos Santos Antunes dos Reis, Ana Filipa, portugiesische Staatsangehörige, in Kandersteg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Óbidos (PT), Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00].