Dr. Didier Naon
residente a Rickenbach SZ, da Genève Mandati attuali: Stiftung Spital Schwyz, NMS Naon Medical Services GmbH Persone correlate: Rudolf Franz Reichmuth, Maria Mettler, Christian Andreas Schönbächler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Didier Naon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Didier Naon"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Didier Naon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Didier Naon"
|
|
Didier Naon
residente a Schwyz, da Zürich Mandati attuali: Krankenhausgesellschaft Schwyz Persone correlate: Tarek Kälin, Stefanie Gwerder, Silvia Ulrich Somaini e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Didier Naon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Didier Naon"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Didier Naon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Didier Naon"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Didier Naon
Persone con il nome Didier Naon lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio di ospedali
Associazioni religiose, politiche o secolari
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio di ospedali
Privato con il nome Didier Naon
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Didier Naon
Numero di pubblicazione: HR02-1005810899, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Krankenhausgesellschaft Schwyz, in Schwyz, CHE-102.560.003, Verein (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2022, Publ. 1005616018).
Statutenänderung:
28.06.2017. 28.06.2023.
Zweck neu:
Der Verein betreibt ein Spital und erbringt Gesundheitsleistungen. Im Rahmen seines Zweckes kann der Verein weitere Einrichtungen schaffen sowie Stiftungen und Gesellschaften gründen, sich an anderen Institutionen beteiligen, solche unterstützen, Zusammenarbeitsverträge abschliessen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern. Der Verein ist gemeinnützig und ohne kommerzielle Zielsetzung.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Die Mitgliedschaft verpflichtet nur zur Zahlung der Jahresbeiträge, die Fr. 200.-- nicht übersteigen dürfen.].
Mittel neu:
Mittel: Erträge des Spitals sowie weiterer Einrichtungen und Beteiligungen;
Beiträge der öffentlichen Hand;
Zuwendungen, Schenkungen, Erbschaften, Legate;
Vermögenserträge;
Mitgliederbeiträge. [Die Mitgliedschaft verpflichtet nur zur Zahlung der Jahresbeiträge, die Fr. 200.-- nicht übersteigen dürfen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüesch, Reto, von Balgach, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naon, Didier, von Zürich, in Schwyz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlüchter, Roger, von St. Gallen, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Die Mitgliedschaft verpflichtet nur zur Zahlung der Jahresbeiträge, die Fr. 200.-- nicht übersteigen dürfen.]
Numero di pubblicazione: HR01-1005349702, Ufficio del registro di commercio Svitto
NMS Naon Medical Services GmbH, in Schwyz, CHE-138.095.363, Baumgarten 21, 6432 Rickenbach b. Schwyz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher ärztlicher Leistungen der Humanmedizin, Hypnose- und Akupunkturtherapien, psychologische Abklärungen, Beratungen und Psychotherapien. Zudem ist sie in der medizinischen Aus- und Weiterbildung tätig und kann eigene Ausbildungsprogramme anbieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, veräussern und belasten sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 30.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Naon, Dr. Didier, von Genève, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.