Emran Naim
residente a Zofingen, da Strengelbach Mandati attuali: Expatation GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emran Naim", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emran Naim"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emran Naim", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emran Naim"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Emran Naim
Persone con il nome Emran Naim lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Emran Naim
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Emran Naim
Numero di pubblicazione: HR02-1005856919, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Expatation GmbH, in Herisau, CHE-278.914.447, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801358).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pedrocchi, Dino Gustavo, von Flüelen, in Gretzenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naim, Emran, von Strengelbach, in Zofingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005801358, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
web ocean GmbH, in Herisau, CHE-278.914.447, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769357).
Statutenänderung:
03.07.2023 und 13.07.2023.
Firma neu:
Expatation GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringungen von allen Dienstleistungen im Bereich Steuern-, Vorsorge-, Versicherung- und Finanzberatungen jeder Art sowie Beratungen von Kapitalanlagen, Versicherungsprodukten und Immobilien und Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen;
kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immobilien, Wertschriften, Patente, Lizenzen, Markenrechte, Know-how erwerben, belasten, verwalten, vermieten und veräussern;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vurucu, Ceren, von Grenchen, in Grenchen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vurucu, Onur, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naim, Emran, von Strengelbach, in Zofingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Pedrocchi, Dino Gustavo, von Flüelen, in Gretzenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.