Dr. Adrian Thomas Muster
residente a Bremgarten b. Bern, da Lützelflüh Mandati attuali: adomus.domestic ag, adomus.cross ag e di più Persone correlate: Doris Maria Staub Muster, Doris Maria Staub Muster, Martina Scherz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Adrian Thomas Muster", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Adrian Thomas Muster"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Adrian Thomas Muster", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Adrian Thomas Muster"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Thomas Muster
Persone con il nome Adrian Thomas Muster lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Officio di notare e avvocato
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Officio di notare e avvocato
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Adrian Thomas Muster
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Thomas Muster
Numero di pubblicazione: 4001573, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AWR AG für Wirtschaft und Recht, in Bern, CHE-107.626.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2325939).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muster, Adrian, von Lützelflüh, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Peter, von Köniz, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Paul, von Bösingen, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tringaniello, Bruno, von Belp, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5337550, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AWR AG für Wirtschaft und Recht, in Baar, CH-170.9.000.738-3, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2006, S. 17, Publ. 3319438).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-035.3.013.575-8.
Zweck Hauptsitz neu:
[Der Zweck des Hauptsitzes wird gelöscht].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
Infolge einer Änderung der Rechtsgrundlagen wird der Eintrag an die Vorgaben von Art. 110 HRegV angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tringaniello, Bruno, von Belp, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Adrian, von Lützelflüh, in Bremgarten bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Raphael, von Bösingen, in Bösingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4924298, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Partnerstiftung awr, in Gersau, CH-130.7.014.321-8, bei Paul Häring, Seestrasse 125, 6442 Gersau, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
6.03.2009.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die ergänzende berufliche Vorsorge für die Partner der AWR AG;
die Vorsorgeeinrichtung ist als nicht registrierte Sammelstiftung für die 2. Säule im Sinn von Artikel 4 Absatz 3 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982 (BVG) organisiert.
Aufsichtsbehörde:
pendent.
Organisation:
Stiftungsrat von mindestens zwei und höchstens zehn Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Tringaniello, Bruno, von Belp, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Adrian, von Lützelflüh, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Raphael, von Bösingen, in Bösingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Paul, von Bösingen, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seewer, Ueli, von Gsteig, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
B&P Burkhard & Partner Treuhand GmbH (CH-035.4.035.260-7), in Bern, Revisionsstelle.