Lorenz Muntwyler
residente a Wohlen, da Wohlen (AG) Mandati attuali: A. + F. Schoop Holding AG, ABS Absturzsicherung AG e di più Persone correlate: Franziska Schoop-Zandonella, Adrian Schoop, Adrian Schoop e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lorenz Muntwyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lorenz Muntwyler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Lorenz Muntwyler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Lorenz Muntwyler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Lorenz Muntwyler
Persone con il nome Lorenz Muntwyler lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di altri prodotti
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Fabbricazione e lavorazione di ferro e acciaio
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una casse pensioni
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fabbricazione di altri prodotti
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Fabbricazione e lavorazione di ferro e acciaio
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio di una casse pensioni
Privato con il nome Lorenz Muntwyler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Lorenz Muntwyler
Numero di pubblicazione: 1618831, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Adisa Service und Entwicklungs AG, in Killwangen, CHE-107.922.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1337035).
Statutenänderung:
27.06.2014.
Firma neu:
AS Adormata AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bouée, Vincent Georges, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bach, Gerhard, von Eschenz, in La Rippe, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Le Guern, Jean, von Genf, in Chêne-Bougeries, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romolini, Ugo, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fislisbach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hintze, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muntwyler, Lorenz, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5409212, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Vorsorgefonds der Walter Mäder AG, in Killwangen, CH-400.7.901.104-1, Stiftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2007, S. 2, Publ. 4139708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder-Reinle, Dr. Louis, von Baden, in Baden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Urs, von Aesch LU, in Spreitenbach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser, Claudius, von Neuenhof, in Wettingen, Mitglied des Stiftungsrates und Protokollführer (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muntwyler, Lorenz, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romolini, Ugo, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstätter, Martin, von Fahrwangen, in Sarmenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4899480, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Walter Mäder AG, in Killwangen, CH-400.3.905.244-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, S. 2, Publ. 4743354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Urs, von Aesch LU, in Spreitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romolini, Ugo, italienischer Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fislisbach];
Muntwyler, Lorenz, von Wohlen AG, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.