Ralph Alain Daniel Müller
residente a Nidau, da Siblingen e Basel Mandati attuali: AHG-Cars Biel AG Persone correlate: Jonas Waeber, Antonio Lopez, Hubert Guido Waeber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ralph Alain Daniel Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ralph Alain Daniel Müller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ralph Alain Daniel Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ralph Alain Daniel Müller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ralph Alain Daniel Müller
Persone con il nome Ralph Alain Daniel Müller lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Ralph Alain Daniel Müller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ralph Alain Daniel Müller
Numero di pubblicazione: 2726057, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AMAG Automobil- und Motoren AG, in Brügg, CHE-394.873.830, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2674561).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ralph, von Basel, in Nidau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1594287, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Löwen-Garage AG, in Moosseedorf, CHE-105.832.327, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2014, Publ. 1314411).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Ralph Alain Daniel, von Basel, in Nidau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thrierr, Olivier François Henri, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fyfe, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5)].
Numero di pubblicazione: 3747560, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Löwen-Garage AG Bern, bisher in Bern, CH-035.3.001.104-3, Betrieb einer Autogarage mit Reparatur- und Carrosseriewerkstätte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2006, S. 3, Publ. 3637104).
Statutenänderung:
28.12.2006.
Firma neu:
Löwen-Garage AG.
Sitz neu:
Moosseedorf.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 17, 3302 Moosseedorf.
Zweck:
Betrieb einer Autogarage mit Reparatur- und Carrosseriewerkstätte sowie Handel mit und Vermietung von Motorfahrzeugen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
mit eingeschriebenem Brief.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schilfarth, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Bourguillon (Fribourg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Frôté, François, von Miécourt, in La Neuveville, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Vautherin, Jean Marie, französischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Müller, Ralph Alain Daniel, von Basel, in Nidau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wimmer, Beat, von Münchenbuchsee, in Liebefeld, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
MAZARS CORESA, in Fribourg, Revisionsstelle [wie bisher].