Richard Moser
residente a Dorf, da Benken (ZH) Mandati attuali: Moser Reisen AG Persone correlate: Vreni Moser-Kropf Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Moser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Moser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Richard Moser
Persone con il nome Richard Moser lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Trasporto di persone e merci su strada
Privato con il nome Richard Moser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Richard Moser
Numero di pubblicazione: HR02-1005808143, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rimoplast AG, in Bowil, CHE-107.250.490, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004697966).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Richard, von Röthenbach im Emmental, in Worb, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Härri-Moser, Barbara, von Othmarsingen und Röthenbach im Emmental, in Trimstein, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härri, Brian, von Othmarsingen, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004812087, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AEBI & VINCENT ARCHITEKTEN SIA AG, in Bern, CHE-108.623.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3859153).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Doris, von Uetendorf, in Spiegel b. Bern (Köniz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binggeli, Vanessa, deutsche Staatsangehörige, in Fraubrunnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Klaus, Isabelle, von Schmitten (FR), in Busswil BE (Lyss), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mathis, Lukas Jost, von Solothurn, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Monson, Dirk Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Morf, Philipp, von Illnau-Effretikon, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Richard Robert, von Interlaken, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Scherrer, Marcel, von Gams, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Stefan, von Walkringen, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Serman, Can, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tornay, Antonio, von Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4404591, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
climbertrotter Sàrl, à Crans-Montana, CHE-207.502.427, société à responsabilité limitée (No. FOSC 5 du 09.01.2017, Publ. 3270083).
Modification des statuts:
31.07.2018.
Nouvelle raison sociale:
G E M Global Exchange Management Sàrl.
Nouvelle adresse:
Route d'Aminona 45, Batterie de Zironde 424, 3963 Aminona.
Nouveau but:
Toute activité d'investissement (mobilier et immobilier), en Suisse et à l'étranger, le développement de nouveaux projets ainsi que la prise de participations à toutes sociétés et entreprises, à l'exception de toutes opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Polidano, Alexandra, de Biel/Bienne, à Crans-Montana, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Moser, Richard, de Biel/Bienne, à Crans-Montana, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].