Emilie Morard Gaspoz
residente a Savièse, da Ayent Mandati attuali: Baobab-Energy Sàrl, Morard Gaspoz Technologie Persone correlate: Milton Carvalho, Alexandre Olivier Varone Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emilie Morard Gaspoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emilie Morard Gaspoz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emilie Morard Gaspoz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emilie Morard Gaspoz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Emilie Morard Gaspoz
Persone con il nome Emilie Morard Gaspoz lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Altra attività edilizia
Uffici di architettura e ingegneria
Altra attività edilizia
Privato con il nome Emilie Morard Gaspoz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Emilie Morard Gaspoz
Numero di pubblicazione: HR02-1005751130, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Baobab-Energy Sàrl, à Savièse, CHE-182.075.884, société à responsabilité limitée (No. FOSC 107 du 06.06.2017, p.0, Publ. 3562367).
Inscription ou modification de personne(s):
Carvalho, Milton, de Sion, à Sierre, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 68 parts sociales de CHF 100.00;
Morard Gaspoz, Emilie, de Ayent, à Savièse, associée, avec signature collective à deux, pour 66 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00];
Varone, Alexandre Olivier, de Savièse, à Savièse, associé, avec signature collective à deux, pour 66 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005359774, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schweizerische Gesundheitsstiftung Radix, in Zürich, CHE-110.395.344, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschi, Ruth, von Gommiswald, in Fischingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morard Gaspoz, Emilie, von Ayent, in Savièse, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3562367, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Baobab-Energy Sàrl, à Savièse, CHE-182.075.884, Chemin des Bisses 9, 1965 Savièse, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
22.05.2017.
But:
L'ingénierie, la vente, le financement, l'installation et la maintenance de systèmes énergétiques, ainsi que la vente et la distribution d'énergie, pour clients privés, commerciaux et publics, tant sur le marché national qu'international. La société peut établir, participer ou acquérir d'autres entreprises équivalentes. La société peut acquérir des terrains, gérer, vendre et récolter des fonds sur les marchés monétaires et des capitaux.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Morard Gaspoz, Emilie, de Ayent, à Savièse, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Varone, Alexandre Olivier, de Savièse, à Savièse, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 22.05.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.