Sumit Mishra
residente a Muri b. Bern, da India Mandati attuali: AlpineTours GmbH Persone correlate: Laila Petrucci Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sumit Mishra", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sumit Mishra"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sumit Mishra", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sumit Mishra"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sumit Mishra
Persone con il nome Sumit Mishra lavorano in questi rami economici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Privato con il nome Sumit Mishra
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sumit Mishra
Numero di pubblicazione: HR02-1005957073, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AlpineTours GmbH, in Bern, CHE-235.780.173, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2021, Publ. 1005301822).
Statutenänderung:
26.01.2024.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
c/o LaVa Buchhaltung GmbH, Worbstrasse 223, 3073 Gümligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Daniel Heinz, von Sumiswald, in Liebefeld (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mishra, Sumit, indischer Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)];
Petrucci, Laila, von Zürich, in Ostermundigen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005301822, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
AlpineTours GmbH, in Bern, CHE-235.780.173, c/o Daniel Schütz, Bundesgasse 16, 3011 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.09.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von Reisen, Touren, Transporten und Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 22.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mishra, Sumit, indischer Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schütz, Daniel Heinz, von Sumiswald, in Liebefeld (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 968039, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mishra & Partner, in Köniz, CH-036.2.057.671-4, Waldeggstrasse 5, 3097 Liebefeld, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.07.2013.
Zweck:
Erbringung von Logistik- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Tourismus sowie Film- und Medienproduktion.
Eingetragene Personen:
Mishra, Sumit, indischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Namasivayam, Thayananthan, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.