Anshul Mishra
residente a Uster, da India Mandati attuali: EUROTRADE COMMODITIES AG Persone correlate: Milos Korac Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anshul Mishra", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anshul Mishra"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anshul Mishra", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anshul Mishra"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anshul Mishra
Persone con il nome Anshul Mishra lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Anshul Mishra
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anshul Mishra
Numero di pubblicazione: HR02-1004961411, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BLACKROCK METALS AND MINERALS TRADING AG, in Zug, CHE-431.083.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004579212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mishra, Anshul, indischer Staatsangehöriger, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004516307, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Everlution AG, in Zug, CHE-431.083.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, Publ. 3944443).
Statutenänderung:
19.11.2018.
Firma neu:
BLACKROCK METALS AND MINERALS TRADING AG.
Zweck neu:
Handel sowie In- und Export mit Rohstoffen, Konsumgüter und Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turturica, Alina, rumänische Staatsangehörige, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mishra, Anshul, indischer Staatsangehöriger, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bae, Jae Hun, südkoreanischer Staatsangehöriger, in Sanun-ro Bundang-gu Seongnam-si Gyeonggi-do (KR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Elia, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004504447, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BLACKROCK COMMODITIES AG, in Zug, CHE-331.475.211, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4111291).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mishra, Anshul, indischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Indore (IN)].