Abhishek Mishra
residente a New Delhi, da India Mandati attuali: Outr GmbH in Liquidation Persone correlate: Michel Silbernagel, Filip Sedivy Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Abhishek Mishra", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Abhishek Mishra"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Abhishek Mishra", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Abhishek Mishra"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Abhishek Mishra
Persone con il nome Abhishek Mishra lavorano in questi rami economici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Agenzie di viaggio e operatori turistici
Privato con il nome Abhishek Mishra
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Abhishek Mishra
Numero di pubblicazione: HR02-1004706202, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
InveniAl GmbH, in Basel, CHE-182.918.695, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004685087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mishra, Abhishek, indischer Staatsangehöriger, in New Delhi (IN), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004685087, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
InveniAl GmbH, in Basel, CHE-182.918.695, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004649115).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kant, Aman, indischer Staatsangehöriger, in North Brandford, CT (US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mishra, Abhishek, indischer Staatsangehöriger, in New Delhi (IN), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4117017, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Outr GmbH, in Basel, CHE-393.914.923, c/o Carole Küng und Severin Weber, Unterer Batterieweg 73, 4059 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Sport- und Freizeitaktivitäten zwischen Anbieter und Konsument. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Stammkapital:
CHF 24'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 06.03.2018 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision bestätigt.
Eingetragene Personen:
Sedivy, Filip, tschechischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 220 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mishra, Abhishek, indischer Staatsangehöriger, in Bangalore (IN), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Silbernagel, Michel, von Basel, in Therwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.