Fabrice Métrailler
residente a Evolène, da Evolène Mandati attuali: Télé-Evolène SA, Métrailler Fabrice Restaurant La Taverne Evolénarde Persone correlate: Hadrien Eggs, Fabrice Pierre Josy Fournier, Jean-Yves Rumpf e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabrice Métrailler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabrice Métrailler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabrice Métrailler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabrice Métrailler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabrice Métrailler
Persone con il nome Fabrice Métrailler lavorano in questi rami economici
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio delle aziende gastronomiche
Trasporto di persone e merci su strada
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Fabrice Métrailler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabrice Métrailler
Numero di pubblicazione: HR02-1005960268, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
New Pub, Hartmann Ekkehard-Felix, à Crans-Montana, CHE-402.113.025, entreprise individuelle (No. FOSC 198 du 12.10.2020, Publ. 1004998128).
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Fabrice Henri Joseph, de Evolène, à Evolène, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005763178, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Télé-Evolène SA, à Evolène, CHE-105.872.605, société anonyme (No. FOSC 126 du 03.07.2014, p.0, Publ. 1592187).
Nouvelle adresse:
c/o Jean-Yves Rumpf, Route de Sonville 31, 1983 Evolène.
Autres adresses:
Case postale 80, 1983 Evolène.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gaspoz, Olivier, de Evolène, à Hérémence, administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux;
Métrailler, Michel, de Evolène, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux;
Castro, Yvan, de Zürich et Signau, à Nyon, administrateur, sans droit de signature;
Rapalli, Philippe, de Vétroz, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Schmaltzried, Patrick, de Chamoson, à Chamoson, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Fabrice, de Evolène, à Vétroz, administrateur et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Gimenez, Andres, de Lignières, à Evolène, administrateur, avec signature collective à deux;
Eggs, Hadrien, de Sierre, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Métrailler, Fabrice, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Sierro, Patrick, de Evolène, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Métrailler Fabrice, à Evolène, 1983 Evolène, nouvelle raison individuelle.
Objet de l'entreprise:
café-restaurant. Le titulaire reprend les actifs et passifs de la raison individuelle radiée 'Georges Henri', à Evolène (FOSC du 29.04.1994, no 83, p. 2347).
Personne inscrite:
Métrailler, Fabrice, de Evolène, à Evolène, titulaire, avec signature individuelle.