Walter P. Meier
residente a Rüfenach AG, da Obersiggenthal Mandati attuali: Ide AG Persone correlate: Aziz El Hadar Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter P. Meier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter P. Meier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter P. Meier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter P. Meier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Walter P. Meier
Persone con il nome Walter P. Meier lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Walter P. Meier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Walter P. Meier
Numero di pubblicazione: HR02-1005338145, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dilag Dienstleistungs-Institut AG, in Obersiggenthal, CHE-101.903.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, S.0, Publ. 1674383).
Firma neu:
Dilag Dienstleistungs-Institut AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.11.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Walter P., von Obersiggenthal, in Rüfenach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1674383, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Dilag Dienstleistungs-Institut AG, in Spreitenbach, CHE-101.903.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 2, Publ. 5937336).
Statutenänderung:
12.08.2014.
Sitz neu:
Obersiggenthal.
Domizil neu:
Hertensteinstrasse 2, 5415 Nussbaumen AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Walter P., von Obersiggenthal, in Rüfenach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Nussbaumen AG].
Numero di pubblicazione: 6411128, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'342 vom 28.10.2011. Power Tech Switzerland AG, in Obersiggenthal, CH-020.3.032.256-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011, S. 0, Publ. 6400702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Walter P., von Obersiggenthal, in Nussbaumen AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.