Nic Megert
residente a Romont BE, da Steffisburg Mandati attuali: Nima GmbH Wellnesspools.ch Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nic Megert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nic Megert"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nic Megert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nic Megert"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nic Megert
Persone con il nome Nic Megert lavorano in questi rami economici
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Privato con il nome Nic Megert
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nic Megert
Numero di pubblicazione: HR02-1005540779, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nima GmbH Wellnesspools.ch, in Ostermundigen, CHE-105.490.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005048857).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marfurt, Beat, von Reiden, in Courgevaux, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
KPB Infra AG (CHE-106.480.780), in Liebefeld (Köniz), Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Megert, Nic, von Steffisburg, in Romont BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 39 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005048857, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nima Light + Sound Veranstaltungstechnik GmbH, in Ostermundigen, CHE-105.490.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642343).
Statutenänderung:
08.12.2020.
Firma neu:
Nima GmbH Wellnesspools.ch.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Megert, Nic, von Steffisburg, in Romont BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Krauchthal];
Marfurt, Beat, von Reiden, in Courgevaux, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Galmiz];
KPB Infra AG (CHE-106.480.780), in Liebefeld (Köniz), Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Köniz].
Numero di pubblicazione: 1868191, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nima Light + Sound Veranstaltungstechnik GmbH, in Ostermundigen, CHE-105.490.149, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742356).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Megert, Jürg, von Steffisburg, in Worb, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Megert, Nic, von Steffisburg, in Krauchthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 39 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bolligen und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
KPB Infra AG (CHE-106.480.780), in Köniz, Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: KPB Infra AG (CH-035.3.012.218-5)].