Yann Mazzon
residente a Le Noirmont, da Muriaux Mandati attuali: H-Development Sàrl Persone correlate: Sven Erik Henriksen Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yann Mazzon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yann Mazzon"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yann Mazzon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yann Mazzon"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yann Mazzon
Persone con il nome Yann Mazzon lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Privato con il nome Yann Mazzon
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yann Mazzon
Numero di pubblicazione: HR02-1005661948, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H-Development Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-465.820.476, société à responsabilité limitée (No. FOSC 28 du 11.02.2019, Publ. 1004563049).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Henriksen, Christine Yolande, de Saint-Imier, à Orvin, associée, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Henriksen, Sven Erik, de Saint-Imier, à Orvin, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 110 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 120 parts sociales de CHF 100.00];
Mazzon, Yann, de Muriaux, à Le Noirmont, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 90 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 50 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004590579, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, publizierten TR-Eintrag Nr. 4'220 vom 11.03.2019 Walca AG, in Biel/Bienne, CHE-107.888.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazzon, Yann, von Muriaux, in Le Noirmont, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004563049, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
H-Development Sàrl, à Biel/Bienne, CHE-465.820.476, société à responsabilité limitée (No. FOSC 129 du 06.07.2017, Publ. 3627243).
Inscription ou modification de personne(s):
Henriksen, Sven Erik, de Saint-Imier, à Orvin, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 120 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Henriksen, Sven Eric, sans fonction inscrite, avec signature individuelle, sans part sociale];
Mazzon, Yann, de Muriaux, à Le Noirmont, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Henriksen, Christine Yolande, de Saint-Imier, à Orvin, associée, avec signature collective à deux, pour 30 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00].