Rita Rachel Mayer-Sommer
residente a Küsnacht, da Zürich e Basel Mandati attuali: Emet GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rita Rachel Mayer-Sommer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rita Rachel Mayer-Sommer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rita Rachel Mayer-Sommer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rita Rachel Mayer-Sommer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rita Rachel Mayer-Sommer
Persone con il nome Rita Rachel Mayer-Sommer lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Rita Rachel Mayer-Sommer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rita Rachel Mayer-Sommer
Numero di pubblicazione: 2870697, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Julius Bär Gruppe AG, in Zürich, CHE-114.934.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2016, Publ. 2719309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer-Sommer, Rita, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welandagoda, Fabian, von Männedorf, in Aesch ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spinner, Christoph, von Aeugst am Albis, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2081043, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Julius Bär Gruppe AG, in Zürich, CHE-114.934.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649645).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer-Sommer, Rita, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Tunbeceren Kuhn, Deniz, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6915910, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Emet GmbH, in Zürich, CH-170.4.001.270-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2005, S. 22, Publ. 2882788).
Statutenänderung:
18.10.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.10.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer-Sommer, Etel, von Zürich und Basel, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer-Sommer, Rita Rachel, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.