Cyrill May
residente a Martigny, da Val de Bagnes Mandati attuali: Kiosque des amis Sàrl, Hightitude Sàrl Persone correlate: Pascal Blaise May, Rémy Gay-Crosier, Claudia Menegale e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cyrill May", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cyrill May"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cyrill May", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cyrill May"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Cyrill May
Persone con il nome Cyrill May lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Altro commercio con prodotti diversi
Commercio al dettaglio di prodotti ricreativi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Cyrill May
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Cyrill May
Numero di pubblicazione: HR01-1005822397, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Kiosque des amis Sàrl, à Martigny, CHE-163.748.725, Avenue du Grand-St-Bernard 10, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
04.08.2023.
But:
La société a pour but l'exploitation d'un kiosque dont le commerce de tous types de produits y relatif, notamment de journaux, de cigarettes, de billets de loterie, de PMU, de boissons et petites nourritures à l'emporter, de souvenirs et de cartes postales. La société peut en outre exercer toute autre activité ayant un lien direct ou indirect avec ces buts;
elle peut notamment créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 04.08.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
May, Pascal Blaise, de Val de Bagnes, à Martigny, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 5'000.00;
Gay-Crosier, Rémy Dylan, de Trient, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 5'000.00;
May, Cyrill, de Val de Bagnes, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 5'000.00;
Menegale, Claudia, de Sion, à Martigny, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 5'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004679306, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Air du Mont-Blanc Sàrl, à Martigny, CHE-248.654.862, société à responsabilité limitée (No. FOSC 139 du 20.07.2017, Publ. 3657439).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
May, Cyrill, de Bagnes, à Martigny, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Buser, Christian Jacques, de Martigny, à Martigny, associé, vice-président des gérants, secrétaire, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Clerc, Nicolas, de Nendaz, à Nendaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004649512, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Hightitude Sàrl, à Martigny, CHE-177.099.040, Rue de la Batiaz 24, 1920 Martigny, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.06.2019.
But:
vente de produits cannabiques et leurs dérivés (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel avec accusé de réception ou par avis inséré dans la FOSC (si l'adresse de tous les associés n'est pas connue) pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 03.06.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Gay-Crosier, Rémy, de Trient, à Martigny, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
May, Cyrill, de Bagnes, à Martigny, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.