Marco Mascis
residente a Regensberg, da Merzligen Mandati attuali: SUBARU SCHWEIZ AG Persone correlate: Roger Kunz, Walter Frey, Gerhard Schürmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Mascis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Mascis"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Mascis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Mascis"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Mascis
Persone con il nome Marco Mascis lavorano in questi rami economici
Commercio di automobili
Commercio di automobili
Privato con il nome Marco Mascis
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Mascis
Numero di pubblicazione: HR02-1004876881, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SUBARU SCHWEIZ AG, in Safenwil, CHE-103.815.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773714).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mascis, Marco, von Merzligen, in Regensberg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3815118, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cadillac Schweiz GmbH, in Brügg, CH-170.4.004.481-0, Import, Export, Handel sowie Vermarktung und Verkauf von Fahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör, insbesondere unter den Marken 'Cadillac' usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2006, S. 5, Publ. 3268654).
Statutenänderung:
26.01.2007.
Firma neu:
Kroymans Import Schweiz GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kroymans Importation Suisse S.à r.l.) (Kroymans Import Switzerland Ltd liab. Co).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mascis, Marco, von Merzligen, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Vrieze, Bert Atze, niederländischer Staatsangehöriger, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2962142, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Cadillac Schweiz GmbH (Cadillac Suisse S.à r.l.) (Cadillac Switzerland Ltd liab. Co), bisher in Zug, CH-170.4.004.481-0, Import, Export, Handel sowie Vermarktung und Verkauf von Fahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör, insbesondere unter der Marke 'Cadillac' usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2005, S. 16).
Statutenänderung:
25.05.2005.
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Bernstrasse 18, 2555 Brügg bei Biel.
Zweck neu:
Import, Export, Handel sowie Vermarktung und Verkauf von Fahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör, insbesondere unter den Marken 'Cadillac', 'Corvette' und /oder andere, Ausübung von Leasing- und Finanzierungstätigkeiten sowie Errichten und Betreiben von Händler-Betrieben. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken, technische und industrielle Kenntnisse und andere Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern;
sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Kroymans Schweiz GmbH, in Zug, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [wie bisher];
Manders, Ivo Hyacinthe Henri Joseph Marie, niederländischer Staatsangehöriger, in Blaricum (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
van der Steenhoven, Antonius Johanna Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Baarn (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Monincx, Arno Rudolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Waalwijk (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
De Vrieze, Bert Atze, niederländischer Staatsangehöriger, in Gstaad (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Mascis, Marco, von Merzligen, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.