Bin Lin
residente a Ilanz, da Chin e Volksrepubliks Mandati attuali: TCM Dr. Bin Lin GmbH Praxis für chinesische Medizin Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bin Lin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bin Lin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bin Lin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bin Lin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bin Lin
Persone con il nome Bin Lin lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Bin Lin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bin Lin
Numero di pubblicazione: HR02-1005396763, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Safranis AG, bisher in Domat/Ems, CHE-186.696.795, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4244449).
Statutenänderung:
24.12.2021.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Esslenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, den Handel und Verkauf von Lebensmitteln, Gewürzen, Kräutern und Rohstoffen als Halb- und Fertigprodukte zur Herstellung von Speziallebensmitteln und diätetischen und pharmazeutischen Produkten, sowie die Entwicklung und Lizenzierung von Rezepturen, Konzepten und Dienstleistungen für den Vertrieb der vorgenannten Produkte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petschen, Richard Alois, von Disentis/Mustér, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lin, Bin, chinesische Staatsangehörige, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefel, Andres Werner, von Basel, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005311599, Ufficio del registro di commercio Grigioni
TCM Dr. Bin Lin GmbH Praxis für chinesische Medizin, in Ilanz/Glion, CHE-148.344.131, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petschen, Richard, von Disentis/Mustér, in Ilanz/Glion, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lin, Bin, chinesische Staatsangehörige, in Ilanz/Glion, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004982973, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
UBS Business Solutions AG, in Zürich, CHE-262.289.477, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004950827).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernardazzi-Sandberg, Sarah, von Lugano, in Porza, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jankovic, Stefan, von Basel, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Medina Herreros, Marina, deutsche Staatsangehörige, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Simone, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nash, Allen, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prokofjevs, Aleksejs, genannt Alex, lettischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, Alexandria, von Glarus Nord und amerikanische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Beat, von Nottwil, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Dominique, von Zermatt, in Rifferswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Aaron, von Visperterminen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blattner, Maya, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Franchini, Flavio, von Sorengo, in Effingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ifthikar, Fathima, von Utzenstorf, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kottmann, Felix, von Aesch (LU), in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spahic, Adnan, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stadelmann, André, von Escholzmatt-Marbach, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altas, Ayten, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amini, Mina, von Widen, in Fislisbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Behrendt-Weinhardt, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaha, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwerzenbach];
Dangel-Jacquot, Anaïs, von Grandfontaine, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil];
De Giglio, Pier-Paolo, britischer Staatsangehöriger, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Fässler, Christian, von Unteriberg, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Ganiti, Evangelia, genannt Lina, griechische Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Sandra, von Gontenschwil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Giuliani, Luigia, italienische Staatsangehörige, in Bergamo (IT), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goncalves-Fistarol, Fabienne, von Payerne, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harris, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Knonau];
Hatami, Lili, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huntley, Laura, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutmacher, Jan, von Konolfingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld, Mathieu, von Lungern, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Jäger, Daniel, von Pfäfers, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keys-Baaij, Ellen, irische Staatsangehörige, in Engelberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kozlova, Angelina, russische Staatsangehörige, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krnja, Diana, von Aarau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lal, Sham, indischer Staatsangehöriger, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Letter, Angela, von Oberägeri, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Andreas, von Ursenbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lin, Binghuan, chinesischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malashonak, Aliaksei, genannt Alexey, belarussischer Staatsangehöriger, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merlini, Massimo, von Prato (Leventina), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mihai, Tatiana, rumänische Staatsangehörige, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Milushev, Dimiter, belgischer Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mongelluzzo, Silvia, italienische Staatsangehörige, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Monk, Olivia, britische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morton, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Picenoni, Claudia, von Bregaglia, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Plangg, Tobias, von Tuggen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rimmer, Paul, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dällikon];
Schubiger, Urs, von Uznach, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schustereder, Ingmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Skoog, Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Patrik, von Heiden, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Southorn, James, britischer Staatsangehöriger, in Echandens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speth, Tania, britische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Teufel, Friederike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmer, Isabel, von Basel, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chappa Vicuna, Alberto, italienischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Diserens, Pierre-Alain, von Savigny, in Aubonne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Greiner-Bechert, Conrad, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lucchini, Damien, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lukas-Luccarelli, Romina, italienische Staatsangehörige, in Selzach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Luccarelli, Romina];
Lutz, Lysiane, von Rheineck, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meintjes, Corinne, von Titterten, in Uitikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Schweizer, Corinne];
Mugglin, Martina, von Sursee, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Schaub, Philipp, von Sissach, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Binningen];
Schlatter, Oliver, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Snjegotinac, Predrag, von Zürich, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stierli, Sandra, von Niederhünigen, in Sirnach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].