Laurens Last
residente a Firenze, da Paesi Bassi Mandati attuali: SIG Group AG Persone correlate: Thomas Johannes Willi Dittrich, Isabelle Riege, Gavin John Steiner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Laurens Last", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Laurens Last"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Laurens Last", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Laurens Last"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Laurens Last
Persone con il nome Laurens Last lavorano in questi rami economici
Direzione aziendale e amministrazione
Direzione aziendale e amministrazione
Privato con il nome Laurens Last
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Laurens Last
Numero di pubblicazione: HR02-1006090484, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
SIG Group AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-173.759.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2024, Publ. 1006062443).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Last, Laurens, niederländischer Staatsangehöriger, in Florenz (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in West End (KY)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005450137, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
SIG Combibloc Group AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-173.759.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005350034).
Statutenänderung:
07.04.2022.
Firma neu:
SIG Group AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SIG Group SA) (SIG Group Ltd). Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2022 eine Anpassung der Bestimmungen über das genehmigte Kapital vom 21.04.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten vorgenommen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.04.2021 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2022 eine Anpassung der Bestimmungen über das bedingte Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten vorgenommen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.04.2021 eine Anpassung der Bestimmungen über das bedingte Kapital vorgenommen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wright, Nigel Stewart, kanadischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Last, Laurens, niederländischer Staatsangehöriger, in West End (KY), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.