Johann Lang
residente a Reinach, da Silenen Mandati attuali: 4-ImmoBau AG Persone correlate: Stefan Hüsler, Maurizio Angrisano Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Lang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Lang"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johann Lang", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johann Lang"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Johann Lang
Persone con il nome Johann Lang lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Johann Lang
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Johann Lang
Numero di pubblicazione: HR02-1006050105, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hans Lang Gartenbau AG, in Reinach (AG), CHE-114.377.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005939121).
Statutenänderung:
27.05.2024.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Gartenbau-Unternehmung, das Ausführen von Aushub und Erdarbeiten und der Handel mit Baumaterialien, Pflanzen und Gartenbauartikeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Gartenbau Lang, in Reinach AG (CHE-108.783.122), gemäss Vertrag vom 23.06.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 3'027'484.00 und Passiven von CHF 1'215'796.00, wofür 500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'311'688.00 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Johann, von Silenen, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berater & Partner AG (CHE-112.221.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler-Hueber, Désirée-Gisèle, von Zwingen, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Tim, von Sumiswald, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pemag Revisions AG (CHE-489.091.012), in Lenzburg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005939121, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hans Lang Gartenbau AG, in Reinach (AG), CHE-114.377.500, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2024, Publ. 1005929406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Liane, von Silenen, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Andreas, von Sumiswald, in Reinach (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lang, Johann, von Silenen, in Reinach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005588854, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lang Content Writing, in Winterthur, CHE-144.315.231, Weinbergstrasse 80a, 8408 Winterthur, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Online Marketing.
Eingetragene Personen:
Lang, Johannes Florian, von Zug, in Thung Song (TH), Inhaber, mit Einzelunterschrift.