Edi Kurmann
residente a Weggis, da Alberswil e Willisau Mandati attuali: Kurhaus Seeblick AG Persone correlate: André Alexander Ljutow, Raphaël Haas, Ruth Scharegg e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edi Kurmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edi Kurmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Edi Kurmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Edi Kurmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Edi Kurmann
Persone con il nome Edi Kurmann lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Privato con il nome Edi Kurmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Edi Kurmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005152357, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Burgrain Wasser AG, in Willisau, CHE-107.906.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2018, Publ. 3988685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Wendelin, von Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Edith, von Willisau, in Gettnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bammert, Daniel Hans, von Willisau und Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Pius, von Hergiswil bei Willisau und Willisau, in Hergiswil bei Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005081946, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft Mehrzweckanlage MZA Gettnau, in Gettnau, CHE-100.802.402, Genossenschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, S.0, Publ. 2493249).
Sitz neu:
Willisau. [Gemeindefusion per 01.01.2021 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Norbert, von Willisau, in Willisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin];
Iff, Daniel, von Auswil, in Willisau, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: in Gettnau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin];
Kurmann, Edith, von Willisau, Ettiswil und Ruswil, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Willisau und Ettiswil, in Gettnau, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Bieri, Fredy, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rinderknecht, Remo, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung];
Grob, Anton, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Gettnau, in Gettnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3988685, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Festhallen AG, in Willisau, CHE-107.906.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2011, Publ. 6370228).
Statutenänderung:
04.01.2018.
Firma neu:
Burgrain Wasser AG.
Domizil neu:
Zehntenplatz 1, 6130 Willisau.
Zweck neu:
Planung, Bau und Betrieb von Grundwasserpumpstationen;
Kauf und Verkauf von Wasser;
Erstellung und Unterhalt von Wasserleitungsnetzen;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligung an Unternehmen ähnlicher Art.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Wendelin, von Willisau, in Willisau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Häfliger, Josef, von Alberswil, in Alberswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blum, Beat, von Menznau, in Menznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boog, Urs, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurmann, Edith, von Willisau, in Gettnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Peter, von Nebikon und Willisau, in Willisau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.