Daniel Kull
residente a Zürich, da Niederlenz Mandati attuali: Flughafen Zürich AG Persone correlate: Armend Imeri, Fabian Lukas Brühwiler, Sophie Busin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Kull", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Kull"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Kull", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Kull"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Kull
Persone con il nome Daniel Kull lavorano in questi rami economici
Altri servizi connessi al trasporto
Altri servizi connessi al trasporto
Privato con il nome Daniel Kull
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Kull
Numero di pubblicazione: 2006735, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Zurich Airport International AG, in Kloten, CHE-109.413.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, Publ. 1740803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widrig, Stefan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri Kaminski, Lukas, von Buttisholz, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kull, Daniel, von Niederlenz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Thomas, von Aarau und Berlingen, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Tobias, von Vordemwald, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmucki, Daniel, von Guggisberg, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Conrad, Stefan, von Nods, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Martin, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brosi, Lukas, von Hochwald, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etzold, Ralf, von Winkel, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5486800, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Unique Airports Worldwide AG, in Kloten, CH-020.3.025.276-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 03.04.2008, S. 23, Publ. 4413130).
Statutenänderung:
11.01.2010.
Firma neu:
Zurich Airport International AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brütsch, Urs, von Buch SH, in Rickenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Thomas, von Aarau und Berlingen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widrig, Stefan, von Bad Ragaz, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri Kaminski, Lukas, von Buttisholz, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chariatte, Marc Antoine, von Porrentruy, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kull, Daniel, von Niederlenz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4902214, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Flughafen Zürich AG, in Kloten, CH-020.3.909.075-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, S. 22, Publ. 4723334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Max, von Bülach, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidhauser, Dr. Barbara, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Birgit, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kull, Daniel, von Niederlenz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Chariatte, Marc Antoine, von Porrentruy, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Russo, Giovanni, von Gerzensee, in Ammerswil, mit Kollektivprokura zu zweien.