Nicolas Krauer
residente a Lausanne, da Neuenkirch Mandati attuali: Synthetix AI SA, Basquiat SA e di più Persone correlate: Jean-Baptiste Benet, Etienne Boespflug, Etienne Benet e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Krauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Krauer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Krauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Krauer"
|
|
Nicolas Krauer
residente a Bubikon, da Meilen Mandati attuali: Krauer Engineering GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Krauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Krauer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Krauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Krauer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicolas Krauer
Persone con il nome Nicolas Krauer lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Servizi sport
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Officio di notare e avvocato
Servizi per banche e istituti di credito
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fornitura di servizi informatici
Servizi sport
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Officio di notare e avvocato
Servizi per banche e istituti di credito
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Nicolas Krauer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicolas Krauer
Numero di pubblicazione: HR02-1005591650, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fabrik 77 SA, précédemment à Martigny, CHE-259.771.058, société anonyme (No. FOSC 52 du 16.03.2021, Publ. 1005125420).
Modification des statuts:
13.09.2022. 13.10.2022.
Nouvelle raison sociale:
Immo Group 77 SA.
Nouveau siège:
Vétroz.
Nouvelle adresse:
Rue du Pont 28, 1963 Vétroz.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Krauer, Nicolas, de Neuenkirch, à Lausanne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Consuegra, Andrea, citoyen italien, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux;
Gutierrez, Eliott, de Vevey, à Fully, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Halabaku, Izjadin, de Saint-Maurice, à Vétroz, administrateur unique, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005544526, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Krauer Engineering GmbH, in Bubikon, CHE-450.205.090, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870751).
Firma neu:
Krauer Engineering GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krauer, Nicolas, von Meilen, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1005125420, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fabrik 77 SA, à Martigny, CHE-259.771.058, Rue de Saragoux 16, 1920 Martigny, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.03.2021.
But:
toutes activités dans les domaines de la construction et de l'immobilier, soit en particulier l'étude, le développement, la planification, la gestion et la direction de travaux, la réalisation et la commercialisation de constructions de toutes natures, l'achat, la vente, la mise en valeur, la location et la promotion immobilière (à l'exception des opérations prohibées par la législation sur l'acquisition des immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE));
la société peut également : - acquérir, et gérer des participations dans d'autres sociétés et entreprises suisses et/ou étrangères;
- effectuer toutes opérations financières, commerciales et immobilières, en rapport direct ou indirect avec son but;
- créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger;
- participer à toutes entreprises ou activités, en Suisse et à l'étranger, ayant un rapport direct ou indirect avec son but;
- accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales ou des tiers, si cela favorise ses intérêts;
- faire partie d'un groupe de sociétés et prendre part à un système de centralisation de trésorerie (cash pooling) permettant d'octroyer aux autres sociétés du groupe, suisses ou étrangères, une assistance financière par le biais notamment de prêts accordés à la société mère (up-stream) ou à des sociétés filles (cross-stream) aux conditions du marché ou dans la mesure de ses fonds propres librement disponibles et en imputation de ceux-ci ou de recevoir une assistance financière et emprunter de l'argent aux autres sociétés du groupe ou à des tiers.
Capital-actions:
CHF 105'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 105'000.00.
Actions:
1'050 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par pli simple, courriel ou fax envoyé à l'adresse (postale, électronique ou fax) ou par publication dans la FOSC. Selon déclaration du 03.03.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Krauer, Nicolas, de Neuenkirch, à Lausanne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Consuegra, Andrea, citoyen italien, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux;
Gutierrez, Eliott, de Vevey, à Fully, administrateur, avec signature collective à deux.