Marc Kleiner
residente a Etoy, da Genève Mandati attuali: FLUMROC AG Persone correlate: Daniel Romer, Ivan Ceko, Damian Gort e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Kleiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Kleiner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Kleiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Kleiner"
|
|
Marc Kleiner
residente a Spreitenbach, da Kappel am Albis Mandati attuali: MK-Security GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Kleiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Kleiner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Kleiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Kleiner"
|
|
Marc Kleiner
residente a Aesch, da Rorschacherberg Mandati attuali: BT Boutique für Bild und Ton AG Persone correlate: Peter Stäubli-Zuberbühler, Urs Kleiner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Kleiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Kleiner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Kleiner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Kleiner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marc Kleiner
Persone con il nome Marc Kleiner lavorano in questi rami economici
Fabbricazione industriale diverso
Servizi di sorveglianza e sicurezza
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Fabbricazione industriale diverso
Servizi di sorveglianza e sicurezza
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Privato con il nome Marc Kleiner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marc Kleiner
Numero di pubblicazione: HR02-1005728226, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
KULTUR KIESWERKE BASEL, in Basel, CHE-339.291.270, Verein (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleiner, Marco, von Zürich, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005640346, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
BT Boutique für Bild und Ton AG, in Giebenach, CHE-103.011.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2013, S.0, Publ. 7144848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäubli, Thomas, von Horgen, in Giebenach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wuhrmann, Albert Christian, von Meilen und Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner, Marc, von Rorschacherberg, in Aesch (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kleiner, Urs, von Rorschacherberg, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäubli, Peter, von Horgen, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR01-1004575039, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
KULTUR KIESWERKE BASEL, in Basel, CHE-339.291.270, c/o Charlotte Wirthlin Diop, Restaurant Platanenhof, Klybeckstr. 241, 4057 Basel, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2018. 27.01.2019.
Zweck:
Der Verein tritt als Veranstalter von Konzerten, Theater und anderen kulturellen Anlässen in der Region Basel auf;
der Verein setzt sich für einen kulturellen Austausch in der Region Basel und über die Grenzen und verschiedenen Organisationen ein;
der Verein fördert Musik- und Kunstschaffende aus der Region Basel indem er ihnen eine Auftrittsmöglichkeit schafft;
der Verein kann die von ihm gemieteten Räumlichkeiten vermieten, um kulturelle Veranstaltungen zu finanzieren;
der Verein kann gastronomische Aktivitäten ausüben;
der Verein ist gemeinnützig, konfessionell und politisch neutral und nicht gewinnorientiert.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Einnahmen aus Vermietungen, Einnahmen aus Veranstaltungen, Fundraising, weitere Einnahmen.
Gründungsdatum:
13.01.2017.
Eingetragene Personen:
Hofmann, Gian Luca, von Weggis, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Beat, von Starrkirch-Wil, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Simone, von Aarau, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirthlin Diop, Charlotte, von Möhlin, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolff Gregori, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erni Dogan, Rita, von Weggis, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleiner, Marco, von Zürich, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Bettina, von Arni (BE), in Dornach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.