Sonja Kern
residente a Bürglen, da Saanen Mandati attuali: Urban Kern GmbH Persone correlate: Urban Kern Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sonja Kern", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sonja Kern"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sonja Kern", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sonja Kern"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sonja Kern
Persone con il nome Sonja Kern lavorano in questi rami economici
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Privato con il nome Sonja Kern
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sonja Kern
Numero di pubblicazione: 6050348, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
e-lifestyle GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.739-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2006, S. 16, Publ. 3493234). Gemäss Erklärung vom 25.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalt, Roman, von Böttstein, in Siglistorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Kern, Sonja, von Niederbüren, in Klingnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, André Jakob, von Niederhelfenschwil, in Oberbüren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00.
Numero di pubblicazione: 4048914, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Wohngenossenschaft Güpi, in Basel, CH-270.5.000.013-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2004, S. 7, Publ. 2607430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schicker, Dominique, von Baar, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Lucia, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schreier, Esther, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3493234, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
e-lifestyle GmbH, in Zürich, CH-020.4.033.739-4, Schaffhauserstrasse 611, 8052 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2006.
Zweck:
Gegenstand der Gesellschaft ist Projektmanagement in der Bereichen Marketing, Sponsoring und Events aller Art, Beratung in den Bereichen Hotel Management und e-commerce, Übernahme von Vertretungen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftsgegenstand zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kalt, Roman, von Böttstein, in Siglistorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Kern, Sonja, von Niederbüren, in Klingnau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.