Irakli Kekelidze
residente a Churwalden, da Germania Mandati attuali: Architekturbüro Arch-Atelier GmbH, arch-atelier Kekelidze Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Irakli Kekelidze", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Irakli Kekelidze"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Irakli Kekelidze", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Irakli Kekelidze"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Irakli Kekelidze
Persone con il nome Irakli Kekelidze lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Irakli Kekelidze
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Irakli Kekelidze
Numero di pubblicazione: HR02-1006094866, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Blue Mountains Consulting GmbH, bisher in Vaz/Obervaz, CHE-196.580.912, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005420312).
Statutenänderung:
27.06.2024.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Magnolienpark 22, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kekelidze, Lia, georgische Staatsangehörige, in Churwalden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kekelidze, Irakli, deutscher Staatsangehöriger, in Churwalden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khabazashvili, Giorgi Zaal, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005420312, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Blue Mountains Consulting GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-196.580.912, Voa principala 66, 7078 Lenzerheide/Lai, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von internationalen Speditionen sowie Speditionen im Inland aller Art, die Erbringung von Logistikdienstleistungen aller Art, sowie die Erbringung aller damit in direkten oder indirekten Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen bei Investitionen und Transaktionen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.02.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kekelidze, Lia, georgische Staatsangehörige, in Churwalden, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kekelidze, Irakli, deutscher Staatsangehöriger, in Churwalden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4317933, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Architekturbüro Arch-Atelier GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-455.960.704, Voa Principala 66, 7078 Lenzerheide/Lai, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architekturbüros sowie sämtliche damit zusammenhängenden Tätigkeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 21.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kekelidze, Irakli, deutscher Staatsangehöriger, in Churwalden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.