Daniel Anton Keiser
residente a Oberwil b. Zug, da Zug Mandati attuali: GASTRO OBERWIL AG, Spielhof Oberwil AG e di più Persone correlate: Rahel Walker-Speck, Andreas Blank, Daniel Blank e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Anton Keiser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Anton Keiser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Anton Keiser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Anton Keiser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Anton Keiser
Persone con il nome Daniel Anton Keiser lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Compravendita di immobili propri
Altri tipi di ristrutturazione (incl. ristrutturazione d’interni)
Privato con il nome Daniel Anton Keiser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Anton Keiser
Numero di pubblicazione: 1498273, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
GASTRO OBERWIL AG, in Zug, CHE-109.865.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2011, Publ. 6170568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meienberg, Markus, von Zug und Menzingen, in Oberwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser, Daniel, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6607952, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Spielhof Oberwil AG, in Zug, CH-170.3.036.685-5, Spielhof 12, 6317 Oberwil bei Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.03.2012.
Zweck:
Tätigkeiten aller Art im Immobilienbereich, insbesondere das Erstellen, das Halten, Verwalten, den Kauf und Verkauf von Immobilien aller Art und die damit zusammenhängenden weiteren Tätigkeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung ein Stück Land in Oberwil bei Zug, maximal 8'000 m2 gross, zum Preis von CHF 2'200.00 pro m2 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, durch Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 01.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Keiser, Daniel Anton, von Zug, in Oberwil bei Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keiser, Hans Rudolf Albert, genannt Hansruedi, von Zug, in Oberwil bei Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4544336, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Rebmatt AG, in Zug, CH-170.3.002.619-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2005, S. 20, Publ. 2842500).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abicht, Hans, von Zug, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysi, Alex, von Zofingen, in Cham, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Andreas, von Wohlen AG, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keiser, Daniel, von Zug, in Oberwil bei Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Risi, Adrian, von Buochs, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Kaspar, von Vitznau und Emmen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.