Niklaus Käser
residente a Stans, da Stein (AR) Mandati attuali: Tour de Suisse féminin GmbH Persone correlate: Magdalena Marti, Elmar Deflorin, Kaspar Ganz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niklaus Käser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niklaus Käser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niklaus Käser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niklaus Käser"
|
|
Niklaus Käser
residente a Sumiswald, da Madiswil Mandati attuali: Dorfkäserei Sumiswald AG Persone correlate: Diego Kreienbühl, Rolf Gasser, Matthias Moser-Schärer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niklaus Käser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niklaus Käser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niklaus Käser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niklaus Käser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Niklaus Käser
Persone con il nome Niklaus Käser lavorano in questi rami economici
Servizi sport
Produzione di commestibili
Servizi sport
Produzione di commestibili
Privato con il nome Niklaus Käser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Käser
Numero di pubblicazione: HR02-1004948272, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dorfkäserei Sumiswald AG, in Sumiswald, CHE-105.562.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Walter, von Sumiswald, in Sumiswald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Hans Ulrich, von Schangnau, in Sumiswald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haslebacher, Johann, von Sumiswald, in Sumiswald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käser, Niklaus, von Madiswil, in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Andri Silvan, von Langnau im Emmental, in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kofler, Jürg, von Winterthur, in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3079717, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dorfkäserei Sumiswald AG, in Sumiswald, CHE-105.562.228, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1809633).
Statutenänderung:
19.09.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 623'000.00 [bisher: CHF 438'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 623'000.00 [bisher: CHF 438'000.00].
Aktien neu:
1'246 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 876 Namenaktien zu CHF 500.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Die Übertragbarkeit der neu ausgegebenen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Niklaus, von Madiswil, in Sumiswald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2046143, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Emmepro GmbH, in Huttwil, CHE-105.207.081, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6260396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verein 'Ämmitaler Ruschtig', in Langnau im Emmental, Gesellschafterin, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Käser, Niklaus, von Madiswil, in Sumiswald, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fankhauser, Alfred, von Trub, in Rüegsbach (Rüegsau), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jaun, Michael, von Beatenberg, in Schangnau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wüthrich, Heinz, von Trub, in Signau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bracher, Peter, von Heimiswil, in Dürrenroth, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kohler, Susanne, von Sumiswald und Trachselwald, in Weier im Emmental (Affoltern im Emmental), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Emmentaler Schaukäserei AG (CH-053.3.000.384-3), in Affoltern im Emmental, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Rudolf, von Rüegsau, in Huttwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 41 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].