Hans Jehle
residente a Oberdorf SO, da Remetschwil Mandati attuali: Stiftung Oekumenische Bergkapelle Weissenstein Persone correlate: Ernst Hagmann, Hans Leuenberger, Fritz Zimmermann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Jehle", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Jehle"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Jehle", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Jehle"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Jehle
Persone con il nome Hans Jehle lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Hans Jehle
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Jehle
Numero di pubblicazione: 3518943, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Oekumenische Bergkapelle Weissenstein, in Solothurn, CHE-111.984.282, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, Publ. 2397637).
Domizil neu:
bei Fritz Zimmermann, Amanz Gressly-Strasse 4, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angehrn, Erwin, von Muolen, in Oberdorf (SO), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Baumgartner, Werner, von Solothurn, in Rüttenen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ochsenbein, Urs, von Etziken, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlatter, Kurt, von Büttenhardt, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Hanspeter, von Mühleberg, in Lüterkofen-Ichertswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Ernst, von Gretzenbach, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jehle, Hans, von Remetschwil, in Oberdorf (SO), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leuenberger, Hans, von Wangenried, in Lüsslingen-Nennigkofen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2718991, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Genossenschaft Wasserversorgung Hockmatta, in Grengiols, CHE-217.419.526, c/o Schmid Dominic, Krystadelboden 3 , 3993 Grengiols, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.11.2015.
Zweck:
Versorgung des Gebiets 'Hockmatta' in Gregiols in gemeinsamer Selbsthilfe mit Trinkwasser. Das Wasser wird mit dem Einverständnis der Gemeinde Grengiols und in Absprache mit der Genossenschaft Wasserversorgung Firsitten aus dem Restwasser bezogen, das für Firsitten nicht benötigt wird.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB für alle gesetzlich vorgeschriebene und Amtsblatt des Kantons Wallis für alle übrigen. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mit einfachem Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.11.2015 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schmid, Dominic, von Grengiols, in Grengiols, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinen, Marianne, von Grengiols, in Grengiols, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof, Anton, von Grengiols, in Grengiols, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jehle, Hans-Ulrich, von Zürich, in Schafisheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heinen, Marcel, von Grengiols, in Grengiols, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1704261, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Mat Métal S.A., à Moutier, CHE-107.200.546, société anonyme (No. FOSC 85 du 04.05.2004, p. 3, Publ. 2244874).
Nouvelle raison sociale:
Mat Métal S.A. en liquidation. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 01.09.2014.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jehle, Hans, de Remetschwil, à Riedholz, président, avec signature individuelle;
Jehle, Urs, de Remetschwil, à Riedholz, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Jehle, Philipp, de Riedholz, à Rebeuvelier, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: de Remetschwil, à Riedholz, administrateur-délégué avec signature individuelle];
Fiduciaire Jean-Claude Courtet S.A. (CHE-107.416.299), à Delémont, organe de révision [précédemment: Fiduciaire Jean-Claude Courtet S.A., ].