Carsten Jens Jarling-Da Silva
residente a Kloten, da Germania Mandati attuali: JDS-ESTRELA GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carsten Jens Jarling-Da Silva", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carsten Jens Jarling-Da Silva"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Carsten Jens Jarling-Da Silva", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Carsten Jens Jarling-Da Silva"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Carsten Jens Jarling-Da Silva
Persone con il nome Carsten Jens Jarling-Da Silva lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Carsten Jens Jarling-Da Silva
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Carsten Jens Jarling-Da Silva
Numero di pubblicazione: HR02-1005109502, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JDS-ESTRELA GmbH, in Unterengstringen, CHE-288.620.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829000).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jarling-Da Silva, Carsten Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Unterengstringen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004829000, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JDS-ESTRELA GmbH, in Unterengstringen, CHE-288.620.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EVEREST Management AG (CHE-114.896.303), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jarling-Da Silva, Carsten Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Unterengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1004757016, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Agim Markaj GmbH, bisher in Uznach, CHE-288.620.533, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099775).
Statutenänderung:
28.10.2019.
Firma neu:
JDS-ESTRELA GmbH.
Sitz neu:
Unterengstringen.
Domizil neu:
Obere Hönggerstrasse 1, 8103 Unterengstringen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Fahrzeugteilen, Ersatzteilen, Zubehör sowie Beratungen im Autogewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Markaj, Agim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Eschenbach (SG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EVEREST Management AG (CHE-114.896.303), in Hergiswil (NW), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jarling-Da Silva, Carsten Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Unterengstringen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.