Darko Jagarcec
residente a Lindau, da Lindau Mandati attuali: mabo GmbH Malerarbeiten + Bodenbeläge Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Darko Jagarcec", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Darko Jagarcec"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Darko Jagarcec", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Darko Jagarcec"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Darko Jagarcec
Persone con il nome Darko Jagarcec lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Darko Jagarcec
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Darko Jagarcec
Numero di pubblicazione: HR02-1005697356, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Bio Trade GmbH, in Bassersdorf, CHE-334.204.565, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004848253).
Statutenänderung:
15.02.2023.
Firma neu:
Swiss Hemp Trade GmbH.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Stadlerstrasse 156, 8404 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jagarcec, Darko, von Lindau, in Lindau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Katic, Damir, von Volketswil, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Patrick, von Menzingen, in Xàbia (ES), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fiore, Pascal, von Pfaffnau, in Ruswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1004848253, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swiss Bio Trade GmbH, in Bassersdorf, CHE-334.204.565, c/o Damir Katic, Richterwis 6, 8303 Bassersdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Naturprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jagarcec, Darko, von Lindau, in Lindau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Katic, Damir, von Volketswil, in Bassersdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1903109, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
mabo GmbH Malerarbeiten + Bodenbeläge, in Zell ZH, CHE-114.570.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6836752).
Statutenänderung:
11.12.2014.
Sitz neu:
Thalheim an der Thur.
Domizil neu:
Mühlestrasse 16A, 8478 Thalheim an der Thur.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jagarcec, Darko, von Lindau, in Thalheim an der Thur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zell ZH].