Hans Jäggi
residente a Biel-Benken BL, da Oberwil (BL) Mandati attuali: Gemeinnütziger Unterstützungsverein 'Näherinnenschule in Kinshasa Nadelöhr' Persone correlate: Andrea Kaiser Jäggi, Hans Kleiber, Daniel Martin Jäggi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Jäggi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Jäggi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Jäggi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Jäggi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Jäggi
Persone con il nome Hans Jäggi lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Hans Jäggi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Jäggi
Numero di pubblicazione: HR02-1006063693, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
AKK Consulting GmbH, bisher in Dornach, CHE-113.386.873, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2008, Publ. 4739486).
Statutenänderung:
10.06.2024.
Firma neu:
Kaiser Coaching & Beratung GmbH.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Gempenstrasse 10, 4053 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung sämtlicher Tätigkeiten im Bereich Gesundheitsprävention sowie das Erbringen von Dienstleistungen aller Art im Bereich Coaching, Beratung, Aus- und Weiterbildung. Die Gesellschaft kann sich ferner an anderen Unternehmungen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Immaterialgüterrechte und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern oder welche die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich oder per E-Mail zuzustellen. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen der Gesellschafter.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Hans, von Oberwil BL, in Biel-Benken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser Jäggi, Andrea, von Allschwil und Oberwil (BL), in Biel-Benken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Kaiser Jäggi, Dr. Andrea, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005927934, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GRC Paintwork H. Jäggi, bisher in Wolfwil, CHE-424.446.417, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781555).
Sitz neu:
Rothrist.
Domizil neu:
Buchenweg 32, 4852 Rothrist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, Hansruedi, von Madiswil, in Rothrist, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Murgenthal].
Numero di pubblicazione: HR02-1005632825, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gletscherschlucht GmbH, in Grindelwald, CHE-101.226.748, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jäggi, Hans, von Madiswil, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Jäggi, Andrea Daniela, von Madiswil, in Grindelwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi, Daniel, von Madiswil, in Grindelwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, André, von Wädenswil, in Unterseen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotel Bodmi GmbH (CHE-114.311.547), in Grindelwald, Gesellschafterin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Eckelmann, Britt Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Grindelwald, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Hempel, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.