Valentina Sofia Iseli
residente a Wettingen, da Hasle bei Burgdorf Mandati attuali: mindsetchangers KLG Persone correlate: Valeria Ferrer Marquez Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valentina Sofia Iseli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valentina Sofia Iseli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Valentina Sofia Iseli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Valentina Sofia Iseli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Valentina Sofia Iseli
Persone con il nome Valentina Sofia Iseli lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Altre servici in educazione
Privato con il nome Valentina Sofia Iseli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Valentina Sofia Iseli
Numero di pubblicazione: HR01-1005320312, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
mindsetchangers KLG, in Wettingen, CHE-142.011.292, Landstrasse 87, 5430 Wettingen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
20.10.2021.
Zweck:
Online Coaching und Workshops zum Thema Gesetz der Anziehung.
Eingetragene Personen:
Ferrer Marquez, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli, Valentina, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004958597, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Swisskers GmbH, bisher in Wettingen, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004600118).
Statutenänderung:
23.07.2020.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Claridenstrasse 36, 8002 Zürich.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrer Marquez, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Valentina Sofia, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Iseli, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tymoshenko, Tetyana, italienische Staatsangehörige, in Oberwil-Lieli, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2634003, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Swisskers GmbH, in Wettingen, CHE-290.148.528, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2221461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Thomas Ernst, von Künten, in Berikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Valentina Sofia, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Iseli, Valeria, von Hasle bei Burgdorf, in Wettingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ferrer Marquez, Julio, spanischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].