Cla Iseli
residente a Märstetten, da Hasle bei Burgdorf Mandati attuali: InThreeDee GmbH Persone correlate: Patrik Brunner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cla Iseli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cla Iseli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cla Iseli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cla Iseli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Cla Iseli
Persone con il nome Cla Iseli lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Ricerca e sviluppo
Privato con il nome Cla Iseli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Cla Iseli
Numero di pubblicazione: HR02-1005549275, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Heiniger Kabel AG, in Köniz, CHE-111.734.584, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460280).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iseli, Claudia, von Rüegsau, in Seedorf BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005515172, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
GCD GmbH, in Olten, CHE-307.885.904, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276491).
Statutenänderung:
01.07.2022.
Firma neu:
Molinaro Versicherungen GmbH.
Sitz neu:
Hägendorf.
Domizil neu:
Nellenacker 13, 4614 Hägendorf.
Zweck neu:
Beratung im Bereich von Versicherungen und deren Vermittlung. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Claudio, von Jegenstorf, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molinaro, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Nedeljkovic, Dušan, von Olten, in Olten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005276491, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
GCD GmbH, in Olten, CHE-307.885.904, Mühletalweg 18, 4600 Olten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.07.2021.
Zweck:
Betrieb von Gastronomieunternehmungen aller Art, Veranstaltung von Events aller Art sowie Beratung von Gastronomiebetrieben. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 05.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Iseli, Claudio, von Jegenstorf, in Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Molinaro, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Hägendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Nedeljkovic, Dušan, von Olten, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.