Sybille In-Albon-Schmid
residente a Glis, da Brig-Glis e Naters Mandati attuali: Moto In-Albon GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sybille In-Albon-Schmid", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sybille In-Albon-Schmid"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sybille In-Albon-Schmid", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sybille In-Albon-Schmid"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sybille In-Albon-Schmid
Persone con il nome Sybille In-Albon-Schmid lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Sybille In-Albon-Schmid
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sybille In-Albon-Schmid
Numero di pubblicazione: HR02-1005864891, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Moto In-Albon GmbH, in Brig-Glis, CHE-113.995.842, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, S.0, Publ. 6968090).
Firma neu:
Moto In-Albon GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Sybille In-Albon, Klosmattenstrasse 32, 3902 Glis. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.10.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
In-Albon-Schmid, Sybille, von Brig-Glis und Naters, in Brig-Glis, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6968090, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Moto In-Albon GmbH, in Naters, CH-600.4.013.247-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, S. 33, Publ. 5087104).
Statutenänderung:
03.12.2012.
Sitz neu:
Brig-Glis.
Domizil neu:
Klosmattenstrasse 32, 3902 Glis. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
In-Albon, Alfred genannt Fredy, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
In-Albon-Schmid, Sybille, von Brig-Glis und Naters, in Brig-Glis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 4267066, Ufficio del registro di commercio Vallese
Moto In-Albon GmbH, in Naters, CH-600.4.013.247-6, Furkastrasse 83, 3904 Naters, neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Statutendatum:
19.12.2007.
Zweck:
Handel mit Motorrädern und Velos, Reparturarbeiten an Motorrädern und Velos sowie Autoreifenservice.
Stammkapital:
CHF 38'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'MTI Moto IN-ALBON', in Naters, gemäss Sacheinlage/Sachübernahmevertrag vom 19.12.2007 und Übernahmebilanz per 18.12.2007 mit Aktiven von CHF 61'214.15 und Passiven von CHF 22'420.-- zum Preise von CHF 38'794.15, wovon CHF 38'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden und CHF 794.15 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Eingetragene Personen:
In-Albon, Alfred genannt Fredy, von Brig-Glis, in Brig-Glis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
In-Albon-Schmid, Sybille, von Brig-Glis und Naters, in Brig-Glis, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.