Dominique Im Obersteg
residente a Zürich, da Basel Mandati attuali: Herlock Insights AG, D ONE Value Creation AG Persone correlate: Hans Peter Gränicher, Patrick Christian Walther, Barbara Müry Erni e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominique Im Obersteg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominique Im Obersteg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dominique Im Obersteg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dominique Im Obersteg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dominique Im Obersteg
Persone con il nome Dominique Im Obersteg lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Servizi per consulenza manageriale
Fornitura di servizi informatici
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Dominique Im Obersteg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dominique Im Obersteg
Numero di pubblicazione: HR02-1005904577, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Herlock Insights AG, in Zürich, CHE-398.948.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005589971). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 18.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Simon, von Thun, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truninger, Thomas, von Zürich, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Jürg, von Hasle bei Burgdorf, in Diemerswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gränicher, Hans Peter, von Heimenhausen, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Im Obersteg, Dominique, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müry Erni, Barbara, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walther, Patrick, von Neuhausen am Rheinfall, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
a&o kreston audit ag (CHE-102.312.698), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005126723, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Knowledge Lab AG, in Zürich, CHE-492.273.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905681).
Domizil neu:
Räffelstrasse 11, 8045 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Im Obersteg, Dominique, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004768795, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Knowledge Lab AG, in Zürich, CHE-492.273.163, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2019, Publ. 1004695357).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Im Obersteg, Dominique, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.