Yvonne Huggler-Ogi
residente a Meiringen, da Schattenhalb Mandati attuali: Walter Huggler AG Persone correlate: Barbara Huggler-Meyer, Hans Rudolf Huggler, Werner Huggler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yvonne Huggler-Ogi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yvonne Huggler-Ogi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yvonne Huggler-Ogi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yvonne Huggler-Ogi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yvonne Huggler-Ogi
Persone con il nome Yvonne Huggler-Ogi lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Yvonne Huggler-Ogi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yvonne Huggler-Ogi
Numero di pubblicazione: 5395700, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Walter Huggler AG, in Meiringen, CH-092.3.006.550-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 4, Publ. 2650728).
Statutenänderung:
07.12.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Spenglerarbeiten, Installation und Unterhalt von sanitären Anlagen, Zentralheizungen und anderen Wärme- und Klimaanlagen und die Vermietung von Maschinen und Personal. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahme von Aktiven von CHF 255'014.20 und Passiven von CHF 155'014.20 per 01.08.1988 von der Einzelfirma Walter Huggler.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg Treuhand, in Meiringen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huggler-Ogi, Yvonne, von Schattenhalb, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler-Meyer, Barbara, von Hasliberg und Schattenhalb, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.