Barbara Huber-Urech
residente a Aarau, da Aarau Mandati attuali: Synus Informatik AG Persone correlate: Roberto Huber Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Huber-Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Huber-Urech"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Barbara Huber-Urech", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Barbara Huber-Urech"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Barbara Huber-Urech
Persone con il nome Barbara Huber-Urech lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Barbara Huber-Urech
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Barbara Huber-Urech
Numero di pubblicazione: HR02-1005743046, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Synus Informatik AG, in Oberentfelden, CHE-107.395.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S.3, Publ. 4824188).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Roberto, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mülligen];
Huber-Urech, Barbara, von Aarau, in Aarau, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mülligen und Seon].
Numero di pubblicazione: 4824188, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Synus Informatik AG, in Oberentfelden, CH-400.3.010.424-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2006, S. 2, Publ. 3214334).
Statutenänderung:
12.12.2008.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und Sachübernahme: Computeranlage mit Hard- und Software, gemäss Vertrag vom 27.3.1992, zum Preise von CHF 50'650.--, wovon CHF 50'000.-- als Sacheinlage angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, gegen Empfangsbestätigung oder durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur Treuhand AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Urech, Barbara, von Mülligen und Seon, in Aarau, mit Einzelunterschrift.