Niklaus Henri Huber
residente a Balgach, da Neuheim Mandati attuali: Inventx AG, SFS Group AG e di più Persone correlate: Damian Hallenbarter, Daniel Wenger, Benjamin Michael Scheiwiler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niklaus Henri Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niklaus Henri Huber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Niklaus Henri Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Niklaus Henri Huber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Niklaus Henri Huber
Persone con il nome Niklaus Henri Huber lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una società partecipate
Altro commercio con prodotti diversi
Fabbricazione di bevande (senza alcool)
Associazioni religiose, politiche o secolari
Produzione di commestibili
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fornitura di servizi informatici
Esercizio di una società partecipate
Altro commercio con prodotti diversi
Fabbricazione di bevande (senza alcool)
Associazioni religiose, politiche o secolari
Produzione di commestibili
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Niklaus Henri Huber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Niklaus Henri Huber
Numero di pubblicazione: HR02-1005891177, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Gurit Holding AG, in Wattwil, CHE-100.058.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wang, Hao, französische Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sparer, Patrick, von Rickenbach SO, in Niederrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Niklaus Henri, von Neuheim, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stein, Franziska, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005568042, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
vario-optics ag, in Heiden, CHE-114.980.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527956).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 3'387'878.00 [bisher: CHF 1'387'878.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'387'878.00 [bisher: CHF 1'387'878.00].
Aktien neu:
3'387'878 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'387'878 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Emil, von Gais, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Niklaus, von Neuheim, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüsi, Werner, von Berg (TG), in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005523142, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Patronale Stiftung der SFS-Gruppe, in Au (SG), CHE-110.177.936, Stiftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652652).
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Jens, von Oberegg, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Niklaus, genannt Nick, von Neuheim, in Balgach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Bettina, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spoerry, Heinrich, von Fischenthal, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dostmann, Volker, von Muri (AG), in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Claude, von Altstätten, in Berneck, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.