Nicolas Huber
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Elcase AG Persone correlate: Urs Huber, Margareta Huber-Lauper Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Huber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Huber"
|
|
Nicolas Huber
residente a Genève, da Genève Mandati attuali: Les Marionnettes de Genève Persone correlate: Iris Meierhans, Louise Marion Kasser Genecand, Catherine Tinivella Aeschimann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Huber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Huber"
|
|
Nicolas Huber
residente a Niederwil, da Bremgarten (AG) Mandati attuali: Swiss Metall Huber Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Huber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Huber"
|
|
Nicolas Huber
residente a Wetzikon, da Buchs (ZH) Mandati attuali: InnoPhase GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Huber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicolas Huber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicolas Huber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicolas Huber
Persone con il nome Nicolas Huber lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Fabbricazione di prodotti metallo
Uffici di architettura e ingegneria
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Fabbricazione di prodotti metallo
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Nicolas Huber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicolas Huber
Numero di pubblicazione: HR02-1006031673, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Art-Natura Nadine Huber, in Mägenwil, CHE-116.156.826, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2017, Publ. 3767633).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Nicolas Sebastian, von Mägenwil, in Mägenwil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005997327, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Wellenberg Wind AG, in Thundorf, CHE-467.790.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005632145).
Statutenänderung:
26.01.2024.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rengel, Urs, von Hüntwangen, in Zollikerberg (Zollikon), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Czerny, Matthias, von Walchwil, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Peter, von Sumiswald, in Wigoltingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Paul, von Luzern, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winkler, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Dr. Nicolas Simon, von Riehen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCooper AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005835300, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Aargauische Kantonalbank, in Aarau, CHE-105.845.287, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger, Urs, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Andreas, von Aarau und Villmergen, in Aarau, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, André, von Vordemwald, in Suhr, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etzensperger, Sara, von Rickenbach (ZH), in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gilbert, Heinz, von Felben-Wellhausen, in Birrwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keusch, Lukas, von Boswil, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kämpf, Benjamin, von Sigriswil, in Roggwil (BE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Mittelholzer, Andrea Katharina, von Niederglatt, in Schafisheim, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schenker, Lukas, von Gretzenbach, in Oberlunkhofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Spörri, Marcel, von Wettingen, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bregy, Miriam Karin, von Oberrohrdorf, in Oberrohrdorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dénervaud, Martina Antonia, von Opfikon, in Schöfflisdorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, André, von Birrwil, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Nicolas Sebastian, von Mägenwil, in Mägenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Ralph Oliver, von Basel, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Raphaela, von Zell (LU), in Hildisrieden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sursee];
Peter, Daniel, von Willisau, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwegler, Madleina, von Aadorf, in Wohlen (AG), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Zehnder, Madleina, in Aarau];
Sieber, Stefanie Lynne, von Quarten, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wilhelm, Thomas, von Safenwil, in Oberkulm, mit Kollektivprokura zu zweien.