Gerhard H. Hubacher
residente a Basel, da Krauchthal Mandati attuali: CréAktiv und Partner GmbH in Liquidation Persone correlate: Rolf Lehmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerhard H. Hubacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerhard H. Hubacher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerhard H. Hubacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerhard H. Hubacher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gerhard H. Hubacher
Persone con il nome Gerhard H. Hubacher lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Altre servici in educazione
Privato con il nome Gerhard H. Hubacher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gerhard H. Hubacher
Numero di pubblicazione: HR02-1004544131, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CréAktiv und Partner GmbH, in Basel, CHE-110.049.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7078164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Misteli, René, von Neuendorf und Luterbach, in Attiswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubacher, Gerhard, von Krauchthal, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numero di pubblicazione: 5040060, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
SilberNetz GmbH, in Basel, CH-270.4.014.317-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2009, S. 6, Publ. 5023224).
Statutenänderung:
19.05.2009.
Firma neu:
Aain-Gallery Fine Arts GmbH.
Domizil neu:
Kannenfeldstr. 10, 4051 Basel.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Kunstwerken aller Art, die Abhaltung von Kunstauktionen, auch im virtuellen Bereich, die Organisation und die Durchführung eigener Ausstellungen sowie die Teilnahme an Kunstmessen und -ausstellungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, andere Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich an solchen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubacher, Gerhard, von Krauchthal, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Bernhard, von Mosnang, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher:von Davos, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schönenberger-Pertsy, Judit, von Mosnang, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2939202, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
SilberNetz GmbH, in Basel, CH-270.4.014.317-7, Kluserstr. 25, 4054 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.07.2005.
Zweck:
Ausbildung, Beratung und Betreuung von Unternehmen und Privatpersonen auf den Gebieten der Informatik, des Verkaufs, der Schulung und des Marketings. Die Gesellschaft kann Liegenschaften und Grundstücke erwerben, überbauen und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Unternehmungen erwerben oder errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hubacher, Gerhard, von Krauchthal, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Schönenberger, Bernhard, von Davos, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.