Ugur Hopan
residente a Muri, da Hochdorf Mandati attuali: USH Treuhand GmbH, Hopan Consulting AG e di più Persone correlate: Josef Fleck Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ugur Hopan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ugur Hopan"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Ugur Hopan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Ugur Hopan"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Ugur Hopan
Persone con il nome Ugur Hopan lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi per banche e istituti di credito
Fornitura di altri servizi all’azienda
Altro commercio con prodotti diversi
Fabbricazione di macchine utensili
Servizi fiduciari
Servizi per banche e istituti di credito
Fornitura di altri servizi all’azienda
Altro commercio con prodotti diversi
Fabbricazione di macchine utensili
Privato con il nome Ugur Hopan
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Ugur Hopan
Numero di pubblicazione: HR02-1005839950, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Altay Immo AG, in Hünenberg, CHE-303.230.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hopan, Ugur, von Hochdorf, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altay, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005204894, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Altay Immo AG, in Hünenberg, CHE-303.230.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090623).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altay, Ömer, türkischer Staatsangehöriger, in Buchs (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hopan, Ugur, von Hochdorf, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005179018, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MEVS GmbH, in Hünenberg, CHE-236.280.967, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2018, Publ. 4085323).
Statutenänderung:
15.04.2021. 06.05.2021.
Firma neu:
USH Treuhand GmbH.
Domizil neu:
Bösch 21, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Finanz- und Wirtschaftsberatungen, die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz-, Verwaltungs-, Treuhand-, Immobilien-, Versicherungs- und Marketingbereich sowie den Handel von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In-und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind;
weiter kann sie Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen sowie Darlehen aufnehmen und gewähren. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Immobilien erwerben, verwalten und veräussern sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mema, Enver, deutscher Staatsangehöriger, in Kernen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vishi, Safet, kosovarischer Staatsangehöriger, in Obfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hopan, Ugur, von Hochdorf, in Muri (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.