Eduard Hildebrand
residente a Weisslingen, da Starrkirch-Wil Mandati attuali: Hildebrand Media GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eduard Hildebrand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eduard Hildebrand"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Eduard Hildebrand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Eduard Hildebrand"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Eduard Hildebrand
Persone con il nome Eduard Hildebrand lavorano in questi rami economici
Servizi pubblicità
Servizi pubblicità
Privato con il nome Eduard Hildebrand
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Eduard Hildebrand
Numero di pubblicazione: HR02-1006100405, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
hildebrand gmbh, in Weisslingen, CHE-346.192.466, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4301409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hildebrand, Eduard, von Starrkirch-Wil, in Weisslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Michael, von Eschenz, in Weisslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005665446, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hildebrand Media GmbH, in Volketswil, CHE-108.833.530, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319755).
Firma neu:
Hildebrand Media GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Eduard Hildebrand, Tüffi 12, 8484 Theilingen. Die Erbengemeinschaft Stephan Hildebrand besteht aus Joëlle Manten, von Wattenwil, in Fehraltorf, Finn Emanuel Hildebrand, von Starrkirch-Wil, in Farnern, Olivia Mae Hildebrand, von Starrkirch-Wil, in Farnern und Eduard Hildebrand, von Starrkirch-Wil, in Theilingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hildebrand, Stephan, von Starrkirch-Wil, in Volketswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Stephan Hildebrand, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hildebrand, Eduard, von Starrkirch-Wil, in Weisslingen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1146001, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
hildebrand gmbh, in Weisslingen, CH-020.4.051.146-5, Tüffi 12, 8484 Theilingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.10.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Servicedienstleistungen rund um das Auto, Autokosmetik, An- und Verkauf von Fahrzeugen, Verkauf von Autozubehör inkl. Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 26.09.2013 einen Personenwagen der Marke VW Golf Vll 1.4 TSI 5, Jahrgang 2013, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'530.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 21.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hildebrand, Eduard, von Starrkirch-Wil, in Weisslingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.