Elisabeth Herzog
residente a Wittnau, da Böztal Mandati attuali: Herzog Dienstleistungs AG Persone correlate: Hans Ulrich Herzog Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elisabeth Herzog", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elisabeth Herzog"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elisabeth Herzog", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elisabeth Herzog"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Elisabeth Herzog
Persone con il nome Elisabeth Herzog lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Elisabeth Herzog
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Elisabeth Herzog
Numero di pubblicazione: HR02-1006087093, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Herzog Treuhand AG, in Stein (AG), CHE-106.004.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2023, Publ. 1005897880).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Schöngrundstrasse 49, 4600 Olten]. Burgweg 19, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Elisabeth, von Böztal, in Wittnau, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Lukas, von Böztal, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Muino, Vanesa, von Gansingen, in Olten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Treier, Adrian, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Numero di pubblicazione: HR02-1005392335, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Herzog Treuhand AG, in Stein (AG), CHE-106.004.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238811). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Hans Ulrich, von Böztal, in Wittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hornussen];
Herzog, Lukas, von Böztal, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hornussen];
Herzog, Elisabeth, von Böztal, in Wittnau, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hornussen].
Numero di pubblicazione: HR02-1005389194, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Herzog Dienstleistungs AG, in Wittnau, CHE-103.826.652, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2021, Publ. 1005090897). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Hans Ulrich, von Böztal, in Wittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hornussen];
Herzog, Elisabeth, von Böztal, in Wittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Hornussen].